Relación actualizada de puestos de trabajo de personal eventual - Tablón
Relación actualizada de puestos de trabajo de personal eventual
PERSONAL EVENTUAL
RÉGIMEN. Aprobado en Junta de Gobierno de 29 de junio de 2023. BOPA nº 143, de 26-07-2023.
- Asesores/as de Alcaldía: tres a jornada completa:
- Asesor/a de Alcaldía en materia de urbanismo.
- Asesor/a de Alcaldía en materia de Infraestructuras.
- Asesor/a de Alcaldía en materia de comunicación.
- Asesores/as del Grupo Popular: diez a jornada completa, tres a jornada parcial 75% y uno a jornada parcial 50%.
- Asesores/as del Grupo Socialista: cuatro a jornada completa.
- Asesores/as del Grupo Vox: dos a jornada completa y uno a media jornada (50%).
- Asesores/as del Grupo IU-Convocatoria por Oviedo: uno a jornada completa y dos a jornada parcial 75%.
RÉGIMEN. 1ª MODIFICACIÓN. Aprobada en Junta de Gobierno 27 de julio de 2023
Modificar un puesto de asesor/a con dedicación al 50% del Grupo Municipal Popular sustituyéndolo por un puesto con dedicación parcial al 75%.
ASESORES/AS DE ALCALDÍA: Tres a jornada completa. (Todos)
- Álvaro Fernández Morán. Asesor en materia de Infraestructuras con efectos desde la fecha de la Resolución 2023/10.428, de 5 de julio. BOPA nº 153, de 09-08-2023.
- Ignacio Morales Zapata. Asesor en materia de Urbanismo con efectos desde la fecha de la Resolución 2023/10.428, de 5 de julio. BOPA nº 153, de 09-08-2023.
- Alfredo Sánchez Vallina. Asesor en materia de Comunicación con efectos desde la fecha de la Resolución 2023/10.428, de 5 de julio. BOPA nº 153, de 09-08-2023.
GRUPO POPULAR: 10 a jornada completa y cuatro a jornada de 75%. (Todos)
- Ana Sofía Fernández Besteiro. Coordinadora. Jornada completa, con efectos desde el 17 de junio de 2023 (con atención a las tareas desarrolladas de apoyo al proceso de constitución y organización de la actual Corporación). BOPA nº 153, de 09-08-2023.
- Lorena Álvarez Fernández. Jornada completa, con efectos desde la fecha de la resolución nº 2023/10428, de 5 de julio. BOPA nº 153, de 09-08-2023.
- Marta Estevan García. Jornada completa con efectos desde la fecha de la resolución nº 2023/10428, de 5 de julio. BOPA nº 153, de 09-08-2023.
- Antonio Salgado Gil. Jornada completa con efectos desde la fecha de la resolución nº 2023/10428, de 5 de julio. BOPA nº 153, de 09-08-2023.
- Rafael Reina Ocaña. Jornada completa con efectos desde la fecha de la resolución nº 2023/10428, de 5 de julio. BOPA nº 153, de 09-08-2023.
- José Antonio Iglesias Álvarez. Jornada completa con efectos desde la fecha de la resolución nº 2023/10428, de 5 de julio. BOPA nº 153, de 09-08-2023.
- Hugo Huerta Cabezas, Jornada completa con efectos desde la fecha de la resolución nº 2023/10428, de 5 de julio. BOPA nº 153, de 09-08-2023.
- Jorge Fernández Carballo, Jornada completa con efectos desde la fecha de la resolución nº 2023/10515, de 6 de julio. BOPA nº 153, de 09-08-2023.
- Sergio García Rodríguez Jornada completa con efectos desde la fecha de la resolución nº 2023/10876, de 12 de julio. BOPA nº 153, de 09-08-2023.
- Daniel González Alonso, Jornada completa con efectos desde la fecha de la resolución nº 2023/10876, de 12 de julio. BOPA nº 153, de 09-08-2023.
- José Manuel Suárez Bocero. Jornada parcial (75%) con efectos desde la fecha de la resolución nº 2023/10428. De 5 de julio. BOPA nº 153, de 09-08-2023.
- Leonides Bousoño Iglesias. Jornada parcial (75%) con efectos desde la fecha de la resolución nº 2023/10428, de 5 de julio. BOPA nº 153, de 09-08-2023.
- Simón Marcos Crespo. Jornada parcial (75%) con efectos desde la fecha de la resolución nº 2023/10428, de 5 de julio. BOPA nº 153, de 09-08-2023.
- Mª José Suárez Calvo. Jornada parcial 75% con efectos desde la fecha de la Resolución nº 2023/11.687, de 27 de julio. BOPA nº 158, de 17 de agosto.
GRUPO SOCIALISTA: 4 a jornada completa. (Falta 1 a jornada completa)
- Marianela Martínez Puente. Coordinadora. Jornada completa, con efectos desde el 17 de junio de 2023 (con atención a las tareas desarrolladas de apoyo al proceso de constitución y organización de la actual Corporación). BOPA nº 153, de 09-08-2023.
- Diego Valiño Seva. Jornada completa con efectos desde la fecha de la resolución nº 2023/10876, de 12 de julio. BOPA nº 153, de 09-08-2023.
- Gonzalo Díaz-Rubín Albornoz (asesor en materia de comunicación). Jornada completa con efectos desde la fecha de la resolución nº 2023/11202, de 18 de julio. BOPA nº 153, de 09-08-2023.
GRUPO IZQUIERDA UNIDA/CONVOCATORIA POR OVIEDO: 1 jornada completa y 2 a jornada parcial 75% (Falta 1 jornada completa)
- Susana Moral González. Coordinadora. Jornada parcial (75%) con efectos desde la fecha de la resolución nº 2023/10876, de 12 de julio. BOPA nº 153, de 09-08-2023.
- José Enrique Fernández González (asesor responsable de comunicación y prensa). Jornada parcial (75%) con efectos desde la fecha de la resolución nº 2023/10876, de 12 de julio. BOPA nº 153, de 09-08-2023.
GRUPO VOX: 2 jornada completa y dos a jornada parcial (50%) Todos.
- Dª. Jennifer Navarro Pérez. Coordinadora/secretaria. Jornada parcial (50%) con efectos desde la fecha de la resolución nº 2023/11506, de 25 de julio. BOPA nº 153, de 09-08-2023.
- D. Joaquín Rodríguez Fernández. Jornada completa con efectos desde la fecha de la resolución nº 2023/11506, de 25 de julio. BOPA nº 153, de 09-08-2023.
- Dª. Vanesa de la Cruz Mozo. Jornada completa con efectos desde la fecha de la resolución nº 2023/11506, de 25 de julio. BOPA nº 153, de 09-08-2023.